Entreprise : VISIODYN - SIREN 498 721 117
Identité
(Entreprise radiée le 26/10/2017)
Dénomination
VISIODYN
SIREN (siège)
498 721 117
Date d'immatriculation au RNE
15/04/2008
Date de fin de la personne morale
14/04/2106
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
371037.78 EUR
Adresse du siège
4 MAIL DU MAL LECLERC 41100 VENDOME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OZON LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Vendôme
Nom, Prénom(s)
DUVERNEUIL YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Lyon 09
Dénomination
SOCCAD LYON RHONE ALPES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 09
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/2007
Siret
49872111700014
Code APE
652E
Adresse
15 RUE SANITAS
41100 , VENDOME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/2007
Siret
49872111700048
Nom commercial
HEKLA
Enseigne
HEKLA
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise d'intérêts, participation dans toutes entreprises, prestations assistance, organisation, conseil aux entreprises
Adresse
4 4 mail du Général Leclerc
41100 , Vendôme - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
49872111700030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 AV DES CITES UNIES D'EUROPE
41100 , VENDOME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE MONCEAU - BATIMENT D
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/2007
Siret
49872111700022
Nom commercial
HEKLA
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
17 SQ EDOUARD VII
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5534
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Radiation du RCS le 26/10/2017 avec effet au 22/07/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5533
Date d'ajout
26/10/2017
Description
En date du 20/10/2017, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Numéro d'observation
5268
Date d'ajout
13/10/2016
Description
Cessation d'activité à compter du 22/07/2016 Maintien de l'immatriculation au RCS pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire
Numéro d'observation
3930
Date d'ajout
28/07/2016
Description
En date du 22/07/2016, le Tribunal de Commerce de BLOIS a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire et a désigné : Juge-commissaire : Paul POUSSIN, Liquidateur : Maître Hubert LAVALLART - 12, place Jean-Jaurès - 41000 BLOIS et a fixé au 27/03/2016 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
1607
Date d'ajout
03/04/2015
Description
Par jugement du 27/03/2015, le Tribunal de Commerce de BLOIS a homologué le plan de sauvegarde et nommé comme commissaire à l'exécution du plan Maître Hubert LAVALLART - 12 place Jean-Jaurès - 41000 BLOIS
Numéro d'observation
971
Date d'ajout
28/02/2015
Description
En date du 27/02/2015, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvelement de la période d'observation jusqu'au 07/04/2015
Numéro d'observation
3940
Date d'ajout
10/09/2014
Description
En date du 05/09/2014, le Tribunal de Commerce de BLOIS a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois
Numéro d'observation
1260
Date d'ajout
13/03/2014
Description
En date du 07/03/2014, le Tribunal de Commerce BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et a désigné : Juge Commissaire François BIGOT, Juge Commissaire Suppléant Jean-Marie BIGOT, Mandataire Judiciaire Maître Hubert LAVALLART - 12, place Jean-Jaurès - 41000 BLOIS et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
945
Date d'ajout
24/02/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/12/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).