Entreprise : LES QUATRE FRERES - SIREN 498 696 251
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2023)
Dénomination
LES QUATRE FRERES
SIREN (siège)
498 696 251
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2007
Date de fin de la personne morale
24/06/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
169 BD LOUIS FARAUD 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN THI , DIEM
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Nom, Prénom(s)
LE VAN , TAM
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/2007
Siret
49869625100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Adresse
169 BD 169 Boulevard Louis Faraud Les Delphes BT B
83140 , Six-Fours-les-Plages - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).