Entreprise : FOCA.LUCAS - SIREN 498 667 955
Identité
Dénomination
FOCA.LUCAS
SIREN (siège)
498 667 955
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2007
Date de fin de la personne morale
25/06/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
91 AV DES TERNES 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YURTSEVEN NURAY
Nom d'usage
SARIOGLU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
49866795500021
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie patisserie.
Adresse
91 AV DES TERNES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/2007
Siret
49866795500013
Adresse
3 RUE D ORLEANS
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B1770716
Date d'ajout
15/03/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 14-03-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/10/2014
Description
ORDONNANCE DU 16-09-2014 -nommant la SELAS Ascagne AJ prise en la personne de Me Julie Lavoir en remplacement de l'administrateur precedemment désigné.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
13/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12-03-2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro JP201300019 désigne liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Jean-Marie Jourdan, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur la SCP Chavaux-Lavoir en la personne de Me Julie Lavoir à l'issue de sa mission définie par l'article L631-22 du code de commerce.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
07/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 06-02-2014 arrête le plan de cession au profit de : SAS AHM, société en cours de constitution qui sera filiale de la holding AHM . Sous le n° JP201300019.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
22/11/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 20-11-2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 26-11-2013, soit jusqu'au 26-01-2014
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/09/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 11-09-2013 A PRONONCE LA JONCTION sous patrimoine commun à l'égard des 1) SARL Foca.Lucas RCS PARIS 498 667 955 2) SA Cote Village RCS PARIS 442 083 044
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/07/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 26/07/2013, soit jusqu'au 26/11/2013
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/04/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 26/04/2013, soit jusqu'au 26/07/2013
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/01/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 26/01/2013, soit jusqu'au 26/04/2013
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 26/07/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201202079 date de cessation des paiements le 26/01/2011, et a désigné juge commissaire : Monsieur JOURDAN, administrateur : SCP CHAVAUX-LAVOIR en la personne de ME LAVOIR 11 rue de Sontay 75116 PARIS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 26/01/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/08/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).