Entreprise : IMMO + SERVICES - SIREN 498 623 842
Identité
(Entreprise radiée le 08/01/2020)
Dénomination
IMMO + SERVICES
SIREN (siège)
498 623 842
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2010
Fermeture de l'établissement - 49862384200024
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Fermeture de l'établissement - 49862384200016
- Date d'effet de la fermeture : 08/09/2010
Date de fin de la personne morale
19/10/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
11 RUE RABELAIS 95000 PONTOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUENTIN FLORENCE , MARIE , LAURE
Nom d'usage
LEFEVRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Pontoise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49862384200016
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
9 AV DE LA REPUBLIQUE
79000 , NIORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-10
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/2010
Siret
49862384200024
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence immobilière, négociation et transactions, conseil et prestations de cservices aux investisseurs d'immeubles donnés en location. Activité de traducteur-interprète.
Adresse
11 RUE RABELAIS
95000 , PONTOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
515
Date d'ajout
08/01/2020
Description
Radiation du RCS PONTOISE le 08/01/2020 avec effet au 31/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : LEFEVRE né(e) QUENTIN Florence Marie Laure, siège de la liquidation : 11 Rue Rabelais 95300 Pontoise, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 12/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/10/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Niort -du 1er juin 2007 au 07 septembre 2010- vers le Greffe de Pontoise, à compter du 8 septembre 2010. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).