Entreprise : SERRIERES - SIREN 498 619 741
Identité
Dénomination
SERRIERES
SIREN (siège)
498 619 741
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2007
Début d’activité
01/10/2020
Date de fin de la personne morale
19/06/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous les immeubles et de tous les terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial, d'habitation ou de bureaux, l'achat de tous mobiliers ou immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
235000 EUR
Adresse du siège
LD LES FOUGERES 71960 SERRIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNAT MELODIE , HORTENSE , AGLAE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONNAT TIMOTHEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOICHOT LINH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Serrières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2020
Siret
49861974100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous les immeubles et de tous les terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial, d'habitation ou de bureaux, l'achat de tous mobiliers ou immobiliers
Autres Activités
acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous les immeubles et de tous les terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial, d'habitation ou de bureaux, l'achat de tous mobiliers ou immobiliers
Adresse
LD LES FOUGERES
71960 , SERRIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/2007
Siret
49861974100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 AV D'EYLAU
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007D033046
Date d'ajout
18/11/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Macon SOUS LE NUMERO 2020D00316
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/004945
Date d'ajout
14/11/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur GOICHOT Linh Nouvelle Adresse : Lieu-dit les Fougères 71960 SERRIERES
Numéro d'observation
F20/004945
Date d'ajout
14/11/2020
Description
Modification relative aux dirigeants : BONNAT Mélodie Hortense Aglaé nom d'usage : BONNAT Mélodie devient gérante BONNAT Timothée nom d'usage : BONNAT Timothée devient gérant
Numéro d'observation
F20/004946
Date d'ajout
14/11/2020
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F20/004945
Date d'ajout
14/11/2020
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 10 Avenue d'Eylau 75116 PARIS (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris) Nouveau siège social : Lieu-dit les Fougères 71960 SERRIERES à compter du 01/10/2020
Numéro d'observation
F20/004945
Date d'ajout
14/11/2020
Description
Transfert du principal établissement au Lieu-dit les Fougères 71960 SERRIERES à compter du 01/10/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).