Entreprise : KARIB' RESEAUX ELECTRICITE TELECOM - SIREN 498 616 838
Identité
Dénomination
KARIB' RESEAUX ELECTRICITE TELECOM
Sigle
K@'RET
SIREN (siège)
498 616 838
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2007
Date de fin de la personne morale
05/07/2027
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
10 LOT LES CITRONNELLES 97222 CASE-PILOTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUFFINEL TONY , ANGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Case Pilote
Nom, Prénom(s)
FOUINAT NICOLE , BERNARDIN
Nom d'usage
FOUINAT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
FORT DE FRANCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/05/2007
Siret
49861683800013
Code APE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
INSTALLATION TELEPHONIQUE ET ELECTRIQUE
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
10 LOT LES CITRONNELLES
97222 , CASE-PILOTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du :
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/10/2021
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 29/10/2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29/04/2018, désignant en qualité de liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Montravers 6 rue des aromes 97229 Les Trois Ilets,.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 29/10/2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29/04/2018, désignant en qualité de liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Montravers 6 rue des aromes 97229 Les Trois Ilets,.
Numéro d'observation
262
Date d'ajout
21/01/2009
Description
Changement de gérant ANCIEN GERANT : MME FOUINAT NICOLE NOUVEAU GERANT : M. RUFFINEL TONY Date d'effet : 15/12/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).