Entreprise : SCM DES DOCTEURS NICOLAS MICHARDIERE ET GUILLAUME RONDOT - SIREN 498 616 788
Identité
Dénomination
SCM DES DOCTEURS NICOLAS MICHARDIERE ET GUILLAUME RONDOT
SIREN (siège)
498 616 788
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2007
Début d’activité
11/06/2007
Date de fin de la personne morale
25/06/2057
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chirurgien dentiste, par la mise en commun de moyens tant humains que matériels nécessaires à l'exercice de cette profession.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
36 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RONDOT GUILLAUME , ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
SELARL MICHARDIERE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/2007
Siret
49861678800028
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chirurgien dentiste, par la mise en commun de moyens tant humains que matériels nécessaires à l'exercice de cette profession.
Autres Activités
Faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chirurgien dentiste, par la mise en commun de moyens tant humains que matériels nécessaires à l'exercice de cette profession.
Adresse
36 RUE EMILE BRAULT
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/2007
Siret
49861678800010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
10 ALL LOUIS VINCENT
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4495
Date d'ajout
03/07/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2018 : Modifié : RONDOT Guillaume, Eric, Gérant, Associé, demeurant 7 rue Louis Noël 35760 Saint-Grégoire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4547
Date d'ajout
22/09/2016
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 28/02/2016 : Ancienne adresse : 10 allée Louis Vincent - lotissement d'Activités "Résidence Green Village" 53000 Laval Nouvelle adresse : 36 rue Emile Brault 53000 Laval Modification portant sur les données d'une (ou de plusieurs) personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/02/2016 Modifié (changement d'adresse) : SELARL MICHARDIERE, Gérant associé - siège social : 36 rue Emile Brault 53000 Laval Journal d'annonces légales : le Publicateur libre (53) en date du 22/09/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).