Entreprise : CALYPTEO CONSEILS - SIREN 498 615 178
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2020)
Dénomination
CALYPTEO CONSEILS
SIREN (siège)
498 615 178
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2007
Date de fin de la personne morale
17/06/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
1 IMP DU PARC 45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUILLET JACK , HENRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
St Pryve St Mesmin
Nom, Prénom(s)
ALLEMAND JACQUES , ROBERT , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paradou
Nom, Prénom(s)
PERROT JEAN-YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
"RSM CCI CONSEILS" COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE DE CONTROLE D'INFORMATION ET DE CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/06/2007
Siret
49861517800023
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Activité principale
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse
1 IMP DU PARC
45750 , SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/06/2007
Siret
49861517800015
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Assistance en optimisation et pilotage des énergies et des fluides
Adresse
98 RUE 98 Rue Montgolfier
69006 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
07/05/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 11-04-2020 avec date D'effet au 31-03-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Dissolution à compter du 30-12-2019, journal publicateur : Le Loiret Agricole et Rural du : 21-02-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
F19/019820
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de D'ORLEANS par suite du transfert du siège social du 98 Rue Montgolfier 69006 LYON au 1 Impasse du Parc 45750 SAINT-PRYVE-SAINT MESMIN à compter du 25/08/2015 (Actes déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce d'ORLEANS).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/04/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).