Entreprise : OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS - SIREN 498 612 951
Identité
Dénomination
OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS
SIREN (siège)
498 612 951
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2007
Début d’activité
11/06/2007
Date de fin de la personne morale
17/06/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Les prestations de services et plus particulièrement la direction opérationnelle d'entreprises d'aménagement foncier la recherche et le développement le conseil et la formation tant au profit des sociétés qui lui sont liées que d'entreprises tierces
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
75 BD DE COGNEHORS 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
QUARTZ CONSEIL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
AYTRE
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/2007
Siret
49861295100026
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Les prestations de services et plus particulièrement la direction opérationnelle d'entreprises d'aménagement foncier la recherche et le développement le conseil et la formation tant au profit des sociétés qui lui sont liées que d'entreprises tierces
Adresse
75 BD DE COGNEHORS
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/2007
Siret
49861295100018
Code APE
4110C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
Activité principale
Promotion immobilière d'autres bâtiments
Adresse
24 B AV DU COMMANDANT LYSIACK
17440 , AYTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8278
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Radiation du RCS le 23/09/2020 avec effet au 22/09/2020 EN DATE DU 22/09/2020, LE TRIBUNAL DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS (SAS)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1318
Date d'ajout
10/02/2016
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 09/02/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : SCP DELPHINE RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLE. Date d'effet : 09/02/2016
Numéro d'observation
7365
Date d'ajout
20/10/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 20/10/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS Date d'effet : 20/10/2015
Numéro d'observation
1366
Date d'ajout
17/02/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 17/02/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS (SAS) SOUS LE NUMERO 4115069, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE PATRICK VINET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT SERGE ROUSSEL, MANDATAIRE JUDICIAIRE SCP DELPHINE RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLE, A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 30/01/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 17/02/2015
Numéro d'observation
5116
Date d'ajout
18/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2014 : Partant : ADD EQUATION (SA), Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : RSM PARIS (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : COREVISE (SAS), Commissaire aux comptes titulaire devient Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
684
Date d'ajout
27/01/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/12/2009 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
77
Date d'ajout
09/01/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/09
Numéro d'observation
4267
Date d'ajout
11/09/2008
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 26/09/2008 : Ancienne adresse : 24BIS AVENUE DU COMMANDANT LYSIACK 17440 AYTRE Nouvelle adresse : 75 boulevard de Cognehors 17000 La Rochelle Transfert du siège social à compter du 26/09/2008 : Ancienne adresse : 24BIS AVENUE DU COMMANDANT LYSIACK 17440 AYTRE Nouvelle adresse : 75 boulevard de Cognehors 17000 La Rochelle
Numéro d'observation
3476
Date d'ajout
10/08/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 04/07/2007 ANCIEN : 37000 EUR NOUVEAU : 500000 EUR CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 04/07/2007 ANCIENNE : PIERRE ET PATRIMOINE NOUVELLE : OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).