Entreprise : FINANCIERE AET - SIREN 498 598 432
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2022)
Dénomination
FINANCIERE AET
SIREN (siège)
498 598 432
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2014
Date de fin de la personne morale
13/04/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
165120.94 EUR
Adresse du siège
29 RUE FRAGONARD 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRILLON OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Bourdeau
Nom, Prénom(s)
PILIA RAIMONDO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Nom, Prénom(s)
GRAFMEYER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Villeurbanne Cedex
Nom, Prénom(s)
BRET JEAN-PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Seyssinet Pariset
Dénomination
BBM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SEYSSINET PARISET
Dénomination
ODICEO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/02/2014
Siret
49859843200025
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La prestation de service dans tous les domaines non réglementés par la loi, l'acquisition et la gestion de toute valeur mobilière pour le profit de la société elle-même.
Adresse
29 RUE 29 rue Fragonard
06800 , Cagnes-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/06/2007
Siret
49859843200017
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
111 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7153
Date d'ajout
11/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/05/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : BARRILLON Olivier, siège de la liquidation : 29 Rue Fragonard 06800 Cagnes-sur-Mer, parution de la publicité légale : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur paru le 12/05/2022
Numéro d'observation
7152
Date d'ajout
11/05/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).