Entreprise : SCI DES LILAS - SIREN 498 562 305
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2021)
Dénomination
SCI DES LILAS
SIREN (siège)
498 562 305
Date d'immatriculation au RNE
15/06/2007
Fermeture de l'établissement - 49856230500017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
14/06/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
81000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE LA FERME 71300 MONTCEAU-LES-MINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIET DIDIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
CIRY LE NOBLE
Nom, Prénom(s)
OSCARDONI JOCELYNE
Nom d'usage
VIET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
CIRY LE NOBLE
Nom, Prénom(s)
VIET SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
CIRY LE NOBLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/06/2007
Siret
49856230500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente location de tous immeubles
Adresse
16 RUE 16 RUE de la Ferme
71300 , MONTCEAU LES MINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4411
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : VIET DIDIER, siège de la liquidation : 16 Rue de la Ferme 71300 Montceau-les-Mines, parution de la publicité légale : L'Exploitant Agricole paru le 26/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1524
Date d'ajout
28/09/2007
Description
REDUCTION DE CAPITAL PAR ANNULATION DE PARTS A COMPTER DU 10/09/2007 ANCIEN : 90000 EUR NOUVEAU : 81000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 10/09/2007 : PARTANT : AGNELLO PATRICIA, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE JOURNAL ANNONCES LEGALES "EXPLOITANT AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE" DU 28/09/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).