Entreprise : LA GOUSSE - SIREN 498 469 345
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2019)
Dénomination
LA GOUSSE
SIREN (siège)
498 469 345
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2007
Fermeture de l'établissement - 49846934500017
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/2007
Date de fin de la personne morale
13/06/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
LE NOUVEAU COURS 84410 FLASSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRYPARIS CHRISTIANE
Nom d'usage
ENGEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
MARIGNANE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2007
Siret
49846934500017
Nom commercial
LA GOUSSE
Code APE
553A
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
Restaurant
Adresse
le Nouveau Cours
84410 , Flassan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14616
Date d'ajout
20/09/2019
Description
Radiation du RCS le 20/09/2019 avec effet au 16/09/2019 Par jugement du 16/09/2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4209
Date d'ajout
19/03/2013
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance Présidentielle du 19/03/2013, SOKOLOWSKI Pierre est nommé(e) comme juge commissaire. Date d'effet : 19/03/2013
Numéro d'observation
2767
Date d'ajout
24/02/2009
Description
Par ordonnance présidentielle du 19.01.2009 Monsieur Donat Jacky est nommé juge commissaire et Madame Mommessin Isabelle juge commissaire supplémentaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
174
Date d'ajout
16/01/2008
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21 DECEMBRE 2007 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE UNE MESURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, A NOMME : ME ROUSSEL MANDATAIRE LIQUIDATEUR JOURNAL : SEMAINE PROVENCE DU 09 JANVIER 2008 Date d'effet : 21/12/2007
Numéro d'observation
4017
Date d'ajout
19/10/2007
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 29.06.2007 PRISE EN LOCATION GERANCE D UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT SIS LE NOUVEAU COURS 84410 FLASSAN APPARTENANT A MR ANDRE DAUBERTE A COMPTER DU 01.04.2007 POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES RENOUVELABLE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTIO D' ANNEE EN ANNEE LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE du 07.08.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).