Entreprise : DUMBEA 4 - SIREN 498 417 674
Identité
(Entreprise radiée le 01/04/2022)
Dénomination
DUMBEA 4
SIREN (siège)
498 417 674
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2009
Date de fin de la personne morale
06/07/2022
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
116593 EUR
Adresse du siège
83 RUE SAINTE MARIE 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ IFD REUNION RESIDENCE DODO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAUTAVOINE PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Saint-Hilaire-le-Grand
Nom, Prénom(s)
HASSENFRATZ NADEGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
FOUREL JEAN-NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Viuz en Sallaz
Nom, Prénom(s)
EYCHENNE CLAUDIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
VINCENT JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
VERDIER LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Cournon-d'Auvergne
Nom, Prénom(s)
TOLLON CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
L'Isle-Jourdain
Nom, Prénom(s)
LIXAERDE PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
LE GUEN YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
JUVIGNY FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Nom, Prénom(s)
JOUVE MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
FAURE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Olonzac
Nom, Prénom(s)
ISTASSE XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Ludes
Nom, Prénom(s)
RIMBAULT JOELLE
Nom d'usage
ROI SANS SAC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Montigny
Nom, Prénom(s)
RENAULT RODOLPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
La Trinité-de-Thouberville
Nom, Prénom(s)
MAUREY FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Hottot-les-Bagues
Nom, Prénom(s)
MARTIN NATHALIE
Nom d'usage
CHAPELAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Biéville-Beuville
Nom, Prénom(s)
MAGNAVAL CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
ARCIS CHRISTINE
Nom d'usage
ABAD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Bouillargues
Nom, Prénom(s)
BOTINEAU SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
La Haie-Fouassière
Nom, Prénom(s)
COULMIER LILIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
La Vendue-Mignot
Nom, Prénom(s)
DETROYES JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Gometz-le-Châtel
Nom, Prénom(s)
BRAUGE-BOYER BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Noiseau
Nom, Prénom(s)
CABARROU MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Gragnague
Nom, Prénom(s)
DUARTE-DIAS MANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Vernou-sur-Brenne
Nom, Prénom(s)
EOCHE-DUVAL PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Védas
Dénomination
HARNAC INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
IFOM GESTION
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAINT-NOM INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GMTA CONSEIL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/05/2007
Siret
49841767400013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE AUBER
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CO IFOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2008
Siret
49841767400021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION DE BIENS MOBILIERS DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Adresse
83 RUE 83 Rue Sainte-Marie
97400 , Saint-Denis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DODO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS AU TC DE PARIS (2007 B 12284)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).