Entreprise : OCTAL - SIREN 498 416 320
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2021)
Dénomination
OCTAL
SIREN (siège)
498 416 320
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2007
Date de fin de la personne morale
05/06/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3835010 EUR
Adresse du siège
274 CHE DES AGRIES 31860 LABARTHE-SUR-LEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERDOULAT REGIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Auragne
Nom, Prénom(s)
SERRANO HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GUITTARD JEAN-MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Rabastens
Nom, Prénom(s)
POUCHAIN DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Estantens
Dénomination
DAMIOT MARTINEZ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2007
Siret
49841632000014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans la société "société nouvelle de climatisation" et plus généralement dans toutes sociétés ayant pour activité la climatisation.
Adresse
274 CHE 274 Chemin des Agries
31860 , Labarthe-sur-Lèze - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).