Entreprise : SCI NSM 93 - SIREN 498 368 166
Identité
(Entreprise radiée le 10/03/2020)
Dénomination
SCI NSM 93
SIREN (siège)
498 368 166
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2007
Date de fin de la personne morale
05/06/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 B RUE DE L YSER 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENARD OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GONDRY FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Neuilly-Plaisance
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49836816600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE DES FRERES LUMIERE
93330 , NEUILLY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49836816600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété et gestion d' immeubles et notamment d' un bâtiment situé ZI des Chanoux 93330 NEUILLY SUR MARNE et généralement toutes activités pouvant se rattacher à cet objet
Adresse
8 B RUE 8 bis Rue de l'Yser
94170 , Le Perreux-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : RENARD Olivier, siège de la liquidation : 8 bis Rue de l'Yser 94170 Le Perreux-sur-Marne, parution de la publicité légale : Le Publicateur Légal en date du 05/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8706
Date d'ajout
10/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
30605
Date d'ajout
15/02/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de CRETEIL
Numéro d'observation
13319
Date d'ajout
14/02/2019
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).