Entreprise : JP NIJEAN SARL - SIREN 498 290 774
Identité
Dénomination
JP NIJEAN SARL
SIREN (siège)
498 290 774
Date d'immatriculation au RNE
25/05/2007
Date de fin de la personne morale
24/05/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
MORNE CARETTE 97224 DUCOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEAN-PIERRE BERNARD , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
JEAN-PIERRE ALAIN , BERNARD
Nom d'usage
JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
DUCOS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/05/2007
Siret
49829077400013
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de maisons individuelles de bâtiments travaux publics ou privés
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
Morne Carette
97224 , Ducos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1138
Date d'ajout
24/02/2012
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 10/01/2012, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE JP NIJEAN SARL (SARL), A DESIGNE : Me Anne RAVISE LIQUIDATEUR . Date d'effet : 10/01/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5896
Date d'ajout
18/08/2011
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 08/11/2011, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE JP NIJEAN SARL (SARL) SOUS LE NUMERO 41010292, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Roland LAMEYNARDIE, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Nicolas MAURY, Administrateur : Me Didier SEGARD associé de la SELAS SEGARD-CARBONI - route de la Pointe des Sables - Lotissement Hardy Dessources - 97200 FORT DE FRANCE, AVEC POUR MISSION DE d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion MANDATAIRE JUDICIAIRE Me Anne RAVISE, associée de la SCP BES-RAVISE - Centre d'Affaires Dillon Valmenière Bât Eurydice D - 97200 FORT DE FRANCE , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 08/11/2010 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 08/11/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).