Entreprise : ONYDRIS - SIREN 498 285 667
Identité
(Entreprise radiée le 27/04/2021)
Dénomination
ONYDRIS
SIREN (siège)
498 285 667
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2007
Fermeture de l'établissement - 49828566700016
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
17/06/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
175 RTE DE GENAS 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SILHOL PASCAL , ALAIN , ANTOINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
VIOT MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
COTTON FRANCOISE
Nom d'usage
SILHOL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Bron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
49828566700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
175 RTE DE GENAS
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/034067
Date d'ajout
27/04/2021
Description
Radiation en date du 27/04/2021 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 31/12/2020).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/034049
Date d'ajout
27/04/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2020 - Siège de la liquidation : 32 Rue de l'Economie 69500 BRON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 17/04/2021
Numéro d'observation
F21/034049
Date d'ajout
27/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).