Entreprise : CAMPING CAR 71 - SIREN 498 258 698
Identité
Dénomination
CAMPING CAR 71
SIREN (siège)
498 258 698
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2010
Début d’activité
01/02/2010
Date de fin de la personne morale
22/02/2106
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
achat, vente, location de camping-cars, véhicules aménagés, caravanes, mobile-homes, articles de loisirs et tous accessoires et pièces détachées s'y rapportant
Code APE
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
55 RUE DU CHATEAU 71000 MACON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MACON NORD SENNECE LES MACON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HUNYVERS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Limoges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2010
Siret
49825869800022
Code APE
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
achat, vente, location de camping-cars, véhicules aménagés, caravanes, mobile-homes, articles de loisirs et tous accessoires et pièces détachées s'y rapportant
Adresse
55 RUE DU CHATEAU
71000 , MACON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MACON NORD SENNECE LES MACON
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2007
Siret
49825869800014
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
109 RTE DE GIVORS
69780 , SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007684
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 27/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/007684
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Modification relative aux dirigeants TOUMIEUX Julien Henri Marie nom d'usage : TOUMIEUX Julien n'est plus gérant Société par actions simplifiée AUYANTEPUY devient président à compter du 27/10/2021
Numéro d'observation
F21/007685
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).