Entreprise : VILLAXELLE - SIREN 498 232 099
Identité
Dénomination
VILLAXELLE
SIREN (siège)
498 232 099
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2007
Début d’activité
23/04/2007
Date de fin de la personne morale
29/05/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Rouen Seine Maritime, 19-21 Rue du Pré de la Bataille et 18 Rue de Tanger, ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer l'accessoire ou annexes dudit terrain.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
180 EUR
Adresse du siège
256 RUE ROUSSEAU VAUDRAN 77190 DAMMARIE-LES-LYS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ENGELHARD DIDIER , GEORGES , ANDRE , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Fontainebleau
Dénomination
SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Melun
Dénomination
COPROM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/2007
Siret
49823209900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Rouen Seine Maritime, 19-21 Rue du Pré de la Bataille et 18 Rue de Tanger, ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer l'accessoire ou annexes dudit terrain.
Autres Activités
L'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Rouen Seine Maritime, 19-21 Rue du Pré de la Bataille et 18 Rue de Tanger, ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer l'accessoire ou annexes dudit terrain.
Adresse
256 RUE ROUSSEAU VAUDRAN
77190 , DAMMARIE-LES-LYS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
81546
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Jugement du tribunal de grande instance de MELUN En date du 27/10/2017 A prononcé la liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 24/05/2016, a désigné Maître Ancel de la SCP Christophe ANCEL 13 avenue Thiers 77000 MELUN en qualité de liquidateur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).