Entreprise : H N G - SIREN 498 199 892
Identité
Dénomination
H N G
SIREN (siège)
498 199 892
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2015
Début d’activité
02/05/2007
Date de fin de la personne morale
30/07/2057
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prises de participations dans toutes sociétés, acquisition ou réception en apport ou plus généralement la détention de pariticipations sous forme d'actions ou de parts dans d'autres sociétés, quelles que soient leurs activités, en assurer la gestion, les négocier et plus généralement participer à ce titre à la vie des entreprisesdont elle détient une partie du capital, participer à la gestion active, à l'administration, à l'animation et la coordination des sociétés dont elle détient une participation, assurer éventuellement la direction et le contrôle des sociétés dont elle détient une participation, assurer éventuellement la direction et le contrôle des sociétés dont elle détient la majorité du capital, définir et superviser la mise en oeuvre de la politique générale, financière et commerciale du groupe.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
4 AV MAURICE BENHAMOU 93140 BONDY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOLLOT ALEXIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GUERIN NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Anglet
Dénomination
GRAVELLE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/2007
Siret
49819989200031
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prises de participations dans toutes sociétés, acquisition ou réception en apport ou plus généralement la détention de pariticipations sous forme d'actions ou de parts dans d'autres sociétés, quelles que soient leurs activités, en assurer la gestion, les négocier et plus généralement participer à ce titre à la vie des entreprisesdont elle détient une partie du capital, participer à la gestion active, à l'administration, à l'animation et la coordination des sociétés dont elle détient une participation, assurer éventuellement la direction et le contrôle des sociétés dont elle détient une participation, assurer éventuellement la direction et le contrôle des sociétés dont elle détient la majorité du capital, définir et superviser la mise en oeuvre de la politique générale, financière et commerciale du groupe.
Adresse
4 AV MAURICE BENHAMOU
93140 , BONDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2007
Siret
49819989200015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
48 RUE JEANNE
94490 , ORMESSON-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/08/2011
Siret
49819989200023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 AV DES FLEURS
94170 , LE PERREUX-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78574
Date d'ajout
31/07/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 1er juillet 2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).