Entreprise : SCI JOLA - SIREN 498 178 508
Identité
Dénomination
SCI JOLA
SIREN (siège)
498 178 508
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2007
Début d’activité
02/03/2007
Date de fin de la personne morale
15/05/2057
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'exploitation de tous immeubles ou ensembles immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
57 RUE VICTOR SCHOELCHER 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ISSA ROUBA
Nom d'usage
KARAM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Schœlcher
Nom, Prénom(s)
KARAM CHARBEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Schœlcher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2007
Siret
49817850800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'exploitation de tous immeubles ou ensembles immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, la construction, l'exploitation de tous immeubles ou ensembles immobiliers
Adresse
57 RUE VICTOR SCHOELCHER
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2007
Siret
49817850800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE ANTOINE SIGER
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54-56
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9809
Date d'ajout
21/07/2015
Description
Modification relative au gérant associé à compter du 26/02/2015 : Partant : LAHOUD Joseph Paul, Gérant Nouveau : MARBEY Dimitri, Johann, Gérant, Associé cession de parts sociales : cédant LAHOUD Joseph - cessionnaire : MARBEY Dimitri Transfert de l'établissement principal à compter du 26/02/2015 : Ancienne adresse : 18 LOT DUPLAN - RUE GASTON DEFFERE 97200 FORT DE FRANCE Nouvelle adresse : 57, rue Schoelcher 97200 Fort-de-France
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4934
Date d'ajout
17/07/2008
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DU : 54-56 RUE ANTOINE SIGER - 97200 FORT DE FRANCE AU : 18 LOT DUPLAN - RUE GASTON DEFFERE -97200 FORT DE FRANCE Date d'effet : 11/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).