Entreprise : CARS FLEURY VOYAGES - SIREN 498 164 425
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2023)
Dénomination
CARS FLEURY VOYAGES
Sigle
C.F.V
SIREN (siège)
498 164 425
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2007
Date de fin de la personne morale
03/06/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
44000 EUR
Adresse du siège
82 AV DE PARIS 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS MURIEL
Nom d'usage
FLEURY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Boissy-sous-Saint-Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/2007
Siret
49816442500015
Enseigne
CARS FLEURY VOYAGES
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport routier, service de transports publics routiers de personnes, organisation de voyages, louageurs, transport de handicapés.
Adresse
82 AV 82 Avenue De Paris
91790 , Boissy-sous-Saint-Yon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOISSY SOUS SAINT YON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10971
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10971
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 20/03/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL C. Basse en la personne de Me Christophe Basse . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/03/2023
Numéro d'observation
18627
Date d'ajout
23/04/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 23/04/2021 arrête le plan de cession au profit de : la SAS GILBERT JAMES VOYAGES, société par actions simplifiée à capital variable (société à associé unique), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 512 793 936, dont le siège social est Impasse Grand Marais - Zone Industrielle Grand Marais - 94000 CRETEIL, dont le président est Monsieur Cyril GILBERT
Numéro d'observation
12409
Date d'ajout
16/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 15/03/2021 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 03/04/2020 et a désigné Liquidateur SELARL Basse Christophe en la personne de Me Christophe Basse 1 Rue René Cassin Immeuble le Mazière 91000 Évry-Courcouronnes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. L'activité est maintenue jusqu'au 23 avril 2021 . Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).