Entreprise : GAYDON-AUZOLLE - SIREN 498 123 389
Identité
Dénomination
GAYDON-AUZOLLE
SIREN (siège)
498 123 389
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2007
Début d’activité
01/01/2007
Date de fin de la personne morale
15/05/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
La mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
900 EUR
Adresse du siège
65 AV JEAN-JAURES 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROCHUT BRIGITTE , MARIE
Nom d'usage
GAYDON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
FELS BENEDICTE , MARIE-HELENE
Nom d'usage
AUZOLLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Garons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49812338900013
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
La mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Autres Activités
La mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
65 AV JEAN-JAURES
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/012885
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : PEROTTI-GAYDON-AUZOLLE Nouvelle mention : GAYDON-AUZOLLE à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/012885
Date d'ajout
01/04/2021
Description
A compter du 31.12.2020 : Modification relative aux associés de société civile : REGAZZACCI Joëlle Marie nom d'usage : PEROTTI Joëlle n'est plus Associé
Numéro d'observation
F21/012885
Date d'ajout
01/04/2021
Description
A compter du 31.12.2020 : Modification relative aux dirigeants : REGAZZACCI Joëlle Marie nom d'usage : PEROTTI Joëlle n'est plus gérant FELS Bénédicte Marie-Hélène nom d'usage : AUZOLLE Bénédicte devient gérant BROCHUT Brigitte Marie nom d'usage : GAYDON Brigitte devient gérant
Numéro d'observation
F12/003239
Date d'ajout
27/02/2012
Description
Modification de la dénomination social à compter du 02.01.2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).