Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAREL - SIREN 498 092 873
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAREL
SIREN (siège)
498 092 873
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2007
Date de fin de la personne morale
20/05/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
PL DU PAQUIER 71240 LAIVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEGUIN MICHEL , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Cheilly-les-Maranges
Nom, Prénom(s)
BERNARD CHRISTIAN , RENE , SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Saint-Remy
Nom, Prénom(s)
BABEL PATRICE , SERGE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Corpeau
Nom, Prénom(s)
CAREL OLIVIER , CLAUDE , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Laives
Nom, Prénom(s)
MUGNIER VERONIQUE
Nom d'usage
CAREL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Laives
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2007
Siret
49809287300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition rénovation construction location et vente de tous terrains et immeubles
Adresse
PL place du Paquier
71240 , Laives - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11098
Date d'ajout
02/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Chalon-sur-Saône le 02/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7865
Date d'ajout
02/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3133
Date d'ajout
07/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2008 : Partant : GALAN Anne-France, Co-gérant associé Partant : REGNART Philippe André, Gérant(e) Nouveau : CAREL Olivier Claude Maurice, Gérant(e) Nouveau : CAREL Véronique, Gérant(e) Nouveau : BERNARD Christian Rêné Simon, Associé Société Civile Nouveau : BABEL Patrice Serge Yves, Associé Société Civile Nouveau : BEGUIN Michel Maurice, Associé Société Civile Changement de dénomination à compter du 01/07/2008 Ancienne : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REGNART GALAN Nouvelle : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAREL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).