Entreprise : SCI BAIE DES ANGES - SIREN 498 033 810
Identité
Dénomination
SCI BAIE DES ANGES
SIREN (siège)
498 033 810
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2009
Début d’activité
03/07/2009
Date de fin de la personne morale
23/07/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
80 AV DE LA TOULOUBRE 13540 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ARNAUDES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANTIAGO EMMANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Puyricard
Dénomination
SARL CINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Rennes cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/07/2009
Siret
49803381000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
80 AV DE LA TOULOUBRE
13540 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ARNAUDES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/07/2009
Description
: Radiation consécutive au transfert du siège à PUYRICARD (13) 80 AVENUE DE LA TOULOUBRE, LES AR- NAUDES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/07/2009
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de AIX EN PROVENCE Effectué le 24.07.2009 sous le numéro A-2009-4326.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/07/2009
Description
- Date de cessation d'activité : 03/07/2009. - Précision sur le sort du fonds : Transfert du siège hors trib..
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/07/2009
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société a transféré son siège social de La Noé d'Estolles 35230 Noyal Chatillon sur Seiche où elle avait commencé son activité en date du 11/05/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).