Entreprise : SCI VASCONIE - SIREN 498 033 604
Identité
Dénomination
SCI VASCONIE
SIREN (siège)
498 033 604
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2007
Début d’activité
09/08/2007
Date de fin de la personne morale
20/05/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble à Plaisance du Gers, Rue des Pyrénées ; sa propriété et son exploitation par tous moyens et notamment par location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA TOUR 32160 PLAISANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KIRBY CAROLINE , ANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Nom, Prénom(s)
MUSGRAVE ROSANE , KIMBLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/08/2007
Siret
49803360400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble à Plaisance du Gers, Rue des Pyrénées ; sa propriété et son exploitation par tous moyens et notamment par location.
Autres Activités
L'acquisition d'un immeuble à Plaisance du Gers, Rue des Pyrénées ; sa propriété et son exploitation par tous moyens et notamment par location.
Adresse
2 RUE DE LA TOUR
32160 , PLAISANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
10/04/2007
Siret
49803360400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
A LA HAILLE
32230 , TRONCENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3028
Date d'ajout
11/10/2007
Description
Transfert du Siège Social à compter du 09/08/2007 : Ancienne adresse : A LA HAILLE 32230 TRONCENS Nouvelle adresse : 2 Rue de la Tour 32160 PLAISANCE Modifiction relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/08/2007 : Partant : MEDLAND Célia, Gérante associée. Partant : RIBBINK Herman, Associé de société civile. NOUVEAUX : KIRBY Caroline Anne et MUSGRAVE Rosane Kimble, CO-GÉRANTES ASSOCIÉES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INSEE / N° SIRET / 498.033.604.00022 APE / 702.C. Location d'autres biens immobiliers
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).