Entreprise : VINCENT - SIREN 498 016 880
Identité
Dénomination
VINCENT
SIREN (siège)
498 016 880
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2007
Début d’activité
02/04/2007
Date de fin de la personne morale
14/05/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
tous travaux de maçonnerie tant en neuf qu'en rénovation, ainsi que la taille de pierres
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
KERVINCHE 44410 SAINT-LYPHARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINCENT JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Saint-Lyphard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2007
Siret
49801688000011
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
tous travaux de maçonnerie tant en neuf qu'en rénovation, ainsi que la taille de pierres
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
KERVINCHE
44410 , SAINT-LYPHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/04/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE, a prononcé, en date du 09/04/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2014-93, date de cessation des paiements le 09/04/2014, et a désigné : juge commissaire Monsieur Philippe MARTIN juge commissaire suppléant Monsieur Didier BARBE liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/05/2007
Description
315020070521 Date d'effet de la formalité : 02/04/2007 ACQUISITION DU FONDS ARTISANAL appartenant à M. VINCENT Jean-Claude (immatriculé exclusivement auprès du Répertoire des Métiers de L. Atlantique sous le n° 441 674 777 RM 44)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,LIQUIDATION JUDICIAIRE,CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).