Entreprise : EQUI-SERVICES - SIREN 498 012 012
Identité
Dénomination
EQUI-SERVICES
SIREN (siège)
498 012 012
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2007
Date de fin de la personne morale
15/05/2106
Date de clôture
28/02
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
ZA LE PLAN CUMIN I 73800 PORTE-DE-SAVOIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Les Marches
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELGAS MARC , ROBERT , LUCIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Porte-de-Savoie
Nom, Prénom(s)
DELGAS MARC
Nom d'usage
DELGAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
FRANCIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/04/2007
Siret
49801201200015
Enseigne
CHEVAL PASSION
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Code APRM
1512ZC - Sellerie
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Code APRM
1512ZC - Sellerie
Code APRM
1512ZC - Sellerie
Adresse
ZA LE PLAN CUMIN I
73800 , PORTE-DE-SAVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Les Marches
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2720
Date d'ajout
22/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Dissolution à compter du 28/02/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2022, liquidateur : DELGAS Marc Robert Lucien, siège de la liquidation : ZA Plan Cumin 1 Les Marches 73800 PORTE DE SAVOIE, parution de la publicité légale : Le Journal du Bâtiment et Travaux Publics paru le 08/09/2022
Numéro d'observation
16918
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/02/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/2008
Description
Par ordonnance rendue le 06/03/2008, Monsieur le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, autorise la modification de la date de début d'activité. Nouvelle date de début d'activité : 20/06/2007 (au lieu du 25/04/2007).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/07/2007
Description
Observations concernant l'établissement situé ZA Plan Cumin I 73800 Les Marches : Pour le siège et établissement principal situé à LES MARCHES (73800), ZA Plan Cumin I il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds Achat d'un fonds de commerce de réparation, vente et location de matériel agricole, sellerie, bourrellerie, vente de tous produits de Monsieur Hervé QUEFFEULOU, Monsieur Gwenaël QUEFFEULOU et Mademoiselle Katell QUEFFEULOU le 20/06/2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).