Entreprise : S M C M L - SIREN 497 998 682
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2023)
Dénomination
S M C M L
SIREN (siège)
497 998 682
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2007
Fermeture de l'établissement - 49799868200015
- Date d'effet de la fermeture : 14/09/2020
Date de fin de la personne morale
13/05/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 ALL VALCLAIR 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOMINGUEZ MARTIN SANTIAGO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Saint-Genis-les-Ollières
Nom, Prénom(s)
PIRES MARIA , DOLORES
Nom d'usage
PIRES DOMINGUEZ MARTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Saint-Genis-les-Ollières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49799868200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, location, administration de tous biens immobiliers.
Adresse
3 ALL 3 Allée de Valclair
69290 , Saint-Genis-les-Ollières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).