Entreprise : MUNOZ - SIREN 497 947 614
Identité
Dénomination
MUNOZ
SIREN (siège)
497 947 614
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2007
Date de fin de la personne morale
22/05/2106
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
3091 RUE MARCEL BELOT 45160 OLIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUNOZ AVILES CHARLES , ALEXANDER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
St Jean le Blanc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/06/2007
Siret
49794761400010
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE STATION SERVICE
Adresse
3091 RUE MARCEL BELOT
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/07/2018
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 25/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 10/05/2017 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et désignant liquidateur Maître Christian SAULNIER 6 bis rue des Anglaises 45000 ORLEANS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 12/04/2017, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître Christian SAULNIER 6 bis rue des Anglaises 45000 ORLEANS,, date de cessation des paiements le 01/08/2016.
Numéro d'observation
4803
Date d'ajout
17/07/2007
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 11/06/2007 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT : 3091 RUE MARCEL BELOT - RELAIS DU COUDRAY RN 20 45160 OLIVET SUITE A LA PRISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS DE LA SOCIETE TOTAL FRANCE (RCS NANTERRE 542 034 921)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).