Entreprise : SCI RESIDENCE L EPERVIER - SIREN 497 946 947
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2020)
Dénomination
SCI RESIDENCE L EPERVIER
SIREN (siège)
497 946 947
Date d'immatriculation au RNE
25/05/2007
Fermeture de l'établissement - 49794694700015
- Date d'effet de la fermeture : 18/11/2020
Date de fin de la personne morale
24/05/2106
Forme juridique
Société civile d'attribution
Capital social
201702 EUR
Adresse du siège
21 RUE DES VOUTES 76130 MONT-SAINT-AIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DJELLAL LAKHDAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
LOUVIERS
Nom, Prénom(s)
OUADAH YASMINA
Nom d'usage
DJELLAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
LOUVIERS
Nom, Prénom(s)
SAILLARD FRANCIS , JEAN-DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
FORT MOVILLE
Nom, Prénom(s)
PIAZZA ANTOINE , PLINNIO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
MONT ST AIGNAN
Nom, Prénom(s)
MAHIETTE PATRICE , DANIEL , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
DAUBEUF LA CAMPAGNE
Nom, Prénom(s)
VINCENT CHANTAL , GINETTE , PAULETTE
Nom d'usage
MAHIETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
DAUBEUF LA CAMPAGNE
Nom, Prénom(s)
MULLER CHRISTIAN , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
PARIS 13
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEDOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
GROSSOEUVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/01/2007
Siret
49794694700015
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La poursuite et l'achèvement de la construction ainsi que l'aménagement d'un ensemble collectif à usage d'habitation et de toutes annexes ou dépendances sis à Louviers, rue du cornu et 4 rue de l'Isle
Adresse
21 RUE 21 rue des Voûtes
76130 , Mont-Saint-Aignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15503
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7029
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 06/05/2019 Liquidateur : PIAZZA Antoine Plinnio, anciennement aux fonctions de gérant Le siège de la liquidation est fixé à : 21 rue des Voûtes 76130 Mont-Saint-Aignan Journal d'annonces légales : L'INFORMATEUR D'EU en date du 31/05/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).