Entreprise : FERME DES GRES - SIREN 497 846 212
Identité
Dénomination
FERME DES GRES
SIREN (siège)
497 846 212
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2007
Date de fin de la personne morale
09/05/2057
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
22 GRANDE RUE 76730 THIL-MANNEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUCAMP NICOLAS , DENIS , OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Saint-Quentin-des-Prés
Nom, Prénom(s)
BEAUCAMP OLIVIER , RENE , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
THIL MANNEVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49784621200015
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Elevage de vaches laiti?res,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
22 GRANDE RUE
76730 , THIL-MANNEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1812
Date d'ajout
19/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1486
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/04/2019 Liquidateur : BEAUCAMP Olivier René Marcel (ancien gérant) Le siège de la liquidation est fixé à : 22 Grande rue 76730 Thil-Manneville (adresse du siège) Journal d'annonces légales : LES INFORMATIONS DIEPPOISES en date du 30/04/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).