Entreprise : AUX DELICES GOURMANDS - SIREN 497 842 575
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2020)
Dénomination
AUX DELICES GOURMANDS
SIREN (siège)
497 842 575
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2007
Date de fin de la personne morale
29/05/2106
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
51000 EUR
Adresse du siège
11 RUE GUSTAVE DELORY 59224 THIANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELFORGE JULIEN , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Erquinghem-Lys
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2007
Siret
49784257500019
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Activité principale
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Adresse
11 RUE GUSTAVE DELORY
59224 , THIANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
14/09/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 14-09-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 31-07-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Dissolution à compter du 31-07-2019, Journal publicateur : La Gazette du Nord Pas de Calais DU : 11-09-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/01/2011
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 12 JANV IER 2011 (mention valable 2 ans)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/01/2011
Description
ETS PRINCIPAL PRECEDEMMENT EXPLOITE DANS LE RESSOR T DU TC - THIANT 11 rue Gustave Delory : Boulanger ie, pâtisserie, vente de glaces, chocolats, confis erie produits alimentaires .... Fonds exploité du 1ER MAI 2007 au 12 JANVIER 2011 (création et vente dudit fonds à M. LUBRET Pierre-Yves)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/03/2008
Description
Suivant décision de l'associé unique, il a été déc idé de porter le capital social de 1000 Euros à 51 000 Euros au moyen de l'apport du fonds de com- m erce de boulangerie, pâtisserie sis à THIANT par M . et Mme DELFORGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 12/01/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).