Entreprise : ZTS FRANCE - SIREN 497 805 200
Identité
Dénomination
ZTS FRANCE
SIREN (siège)
497 805 200
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2007
Début d’activité
20/04/2007
Date de fin de la personne morale
08/05/2082
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Importation exportation stockage vente distribution et commercialisation de tous produits non réglementés
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHEZELBASH ANOUSHIRVAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2007
Siret
49780520000027
Nom commercial
ZE STORE
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Importation exportation stockage vente distribution et commercialisation de tous produits non réglementés
Adresse
10 RUE DE PENTHIEVRE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2007
Siret
49780520000019
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B1001414
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B1001412
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12/06/2019 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. David Richier Juge Commissaire, SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, liquidateur.
Numéro d'observation
2007B100149
Date d'ajout
31/01/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 31/01/2019
Numéro d'observation
2007B100147
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 25/10/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201702691, date de cessation des paiements le 12/10/2017, et a désigné Mme Marie-france Gaujal-Joseph : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/03/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 13-02-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).