Entreprise : SCI POLCA - SIREN 497 799 106
Identité
Dénomination
SCI POLCA
SIREN (siège)
497 799 106
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2007
Début d’activité
22/03/2007
Date de fin de la personne morale
29/04/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété mise en valeur construction aménagement administration location de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
70 AV DE LYON 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCHOT CHRISTOPHE , JEAN , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
THOMAS ANNE-ELISABETH , JEANNE
Nom d'usage
FRANCHOT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/03/2007
Siret
49779910600024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété mise en valeur construction aménagement administration location de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition propriété mise en valeur construction aménagement administration location de tous immeubles
Adresse
70 AV DE LYON
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/2007
Siret
49779910600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27 BD DE L'OCEAN
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/2009
Description
930020090630 ********* Transfert siège social (SISO) Date d'effet de la formalité: 01/06/2009 ... ancienne adresse : 27 boulevard de l'Océan 44500 LA BAULE ... nouvelle adresse : 70 avenue de Lyon 44500 LA BAULE Ancien associé indéfini.Respon : Mr GARNIER Yves Pierre André. Ancien gérant assoc.Indéf.Resp : Mr GARNIER Cédric André Jean Désiré. Co-gérant associé indéfin.Resp : Madame FRANCHOT née THOMAS Anne-Elisabeth Jeanne.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).