Entreprise : TRANSPORTS RIOUAL - SIREN 497 795 310
Identité
Dénomination
TRANSPORTS RIOUAL
SIREN (siège)
497 795 310
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2007
Début d’activité
01/05/2007
Date de fin de la personne morale
08/05/2106
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Tractionnaire
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
5 IMP DES SUREAUX 29720 PLONEOUR-LANVERN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIOUAL JOHANN , MARIE , YVES , CORENTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Ploneour Lanvern
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2007
Siret
49779531000026
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tractionnaire
Adresse
5 IMP DES SUREAUX
29720 , PLONEOUR-LANVERN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2007
Siret
49779531000018
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
5 RUE PIERRE JAKEZ HELIAS
29380 , BANNALEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VILLENEUVE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2244
Date d'ajout
16/04/2015
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 01/03/2015 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/02/2015 : Partant : RIOUAL Sabrina, Gérant - Nouveau : RIOUAL Johann Marie Yves Corentin, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4038
Date d'ajout
10/07/2014
Description
Vente d'une branche d'activité à compter du 30/05/2014 : Activité cédée : Transport public routier de marchandises - location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises transport public routier de marchandises location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transports de marchandises Acquéreur : SOCIETE LOGISTIQUE TRANSPORTS LEGAL (rcs Vannes 421799644) Activité conservée : tractionnaire
Numéro d'observation
5906
Date d'ajout
25/11/2010
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 01/10/2010 : Ancienne adresse : 5 RUE JAKEZ HELIAS - LA VILLENEUVE 29380 BANNALEC Nouvelle adresse : 5 impasse des Sureaux 29720 Ploneour Lanvern
Numéro d'observation
3131
Date d'ajout
11/06/2007
Description
ACQUISITION D'UN FONDS A COMPTER DU 11/05/2007 : ETABLISSEMENT : PRINCIPAL ACTIVITE : transports d'animaux vivants de boucherie, charcuterie en France et à l'étranger, transports routiers, service de transport de marchandises, locations de véhicules pour le transport routier de marchandises, locations de véhicules pour le transport routier de marchandises. ADRESSE : 5 RUE PIERRE JAKEZ HELIAS LA VILLENEUVE 29380 BANNALEC ETABLISSEMENT ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 206 000 EUROS. PRECEDENT PROPRIETAIRE : SARL DANIEL KERHERVE PUBLICATION LEGALE :LE POHER HEBDO du 30/05/2007 OPPOSITIONS : ME MONIQUE LE GUEN, BVD DE CREACH GWEN 29000 QUIMPER
Numéro d'observation
3131
Date d'ajout
11/06/2007
Description
ACTIVITE NON MODIFIEE SUITE A L'ACHAT - PRECISION ADRESSE ETABLISSEMENT SUITE A UN CHANGEMENT DE LA MAIRIE : NOUVEAU LIBELLE DE L'ADRESSE : 5 RUE PIERRE JAKEZ HELIAS LA VILLENEUVE 29380 BANNALEC.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).