Entreprise : DEL FENIX - SIREN 497 789 750
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2021)
Dénomination
DEL FENIX
Sigle
SDF
SIREN (siège)
497 789 750
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2007
Date de fin de la personne morale
04/06/2057
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
128 RUE DU GRAND LARGE 97440 SAINT-ANDRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT LES VACOAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVIERE BERNADETTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Saint-André
Nom, Prénom(s)
GAMBIN JOACHIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Saint-André
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
49778975000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
128 RUE DU GRAND LARGE
97440 , SAINT-ANDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT LES VACOAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000564
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 05/06/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/000564
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 05/06/2015 - Siège de la liquidation : 128 Rue du Grand Large lotissement les Vacoas 97440 SAINT-ANDRE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Quotidien de la Réunion du 09/06/2015
Numéro d'observation
F21/000573
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Radiation en date du 13/01/2021 - Clôture des opérations de liquidation 05/06/2015 (Assemblée générale en date du 05/06/2015).
Numéro d'observation
8067
Date d'ajout
22/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/05/2014 :Partant : HACQUARD Serge, Gérant,Nouveau : QUIVOURON François, Gérant,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).