Entreprise : TAILLADES ALIMENTATION - SIREN 497 770 610
Identité
Dénomination
TAILLADES ALIMENTATION
SIREN (siège)
497 770 610
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2007
Début d’activité
02/02/2020
Date de fin de la personne morale
02/05/2106
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prise de participation ou intérêts dans toutes sociétés et ponctuellement opérations commerciales se rattachant à l'activité des filiales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DES PESQUIERS 30300 JONQUIERES-SAINT-VINCENT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
chemin de Reydet
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZOUAOUI YACINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Jonquières-Saint-Vincent
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/2020
Siret
49777061000036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation ou intérêts dans toutes sociétés et ponctuellement opérations commerciales se rattachant à l'activité des filiales.
Autres Activités
Prise de participation ou intérêts dans toutes sociétés et ponctuellement opérations commerciales se rattachant à l'activité des filiales.
Adresse
10 RUE DES PESQUIERS
30300 , JONQUIERES-SAINT-VINCENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/2007
Siret
49777061000010
Enseigne
COCCIMARKET
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
637 AV DU CHATEAU
84300 , TAILLADES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER LES HERMES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/2007
Siret
49777061000028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
58 LOT DOMAINE DU VERGER
84250 , LE THOR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DE REYDET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11148
Date d'ajout
01/06/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social 58 Lotissement Domaine du Verger Che de Reydet 84250 LE THOR au 10 Rue des Pesquiers 30300 JONQUIERES-SAINT-VINCENT à compter du 02/02/2020 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 29/05/2020 sous le numéro A2020/004785)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/010724
Date d'ajout
29/05/2020
Description
Transfert du principal établissement au 10 Rue des Pesquiers 30300 JONQUIERES-SAINT-VINCENT à compter du 02/02/2020
Numéro d'observation
F20/010724
Date d'ajout
29/05/2020
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 58 Lotissement Domaine du Verger Che de Reydet 84250 LE THOR (Greffe du Tribunal de Commerce de Avignon) Nouveau siège social : 10 Rue des Pesquiers 30300 JONQUIERES-SAINT-VINCENT à compter du 02/02/2020
Numéro d'observation
F20/010724
Date d'ajout
29/05/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur ZOUAOUI Yacine Nouvelle Adresse : 10 Rue des Pesquiers 30300 JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).