Entreprise : CAPIONIS - SIREN 497 770 016
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2020)
Dénomination
CAPIONIS
SIREN (siège)
497 770 016
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2017
Fermeture de l'établissement - 49777001600010
- Date d'effet de la fermeture : 10/02/2017
Fermeture de l'établissement - 49777001600028
- Date d'effet de la fermeture : 27/04/2020
Date de fin de la personne morale
05/03/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
80 B RUE PAUL CAMELLE 33100 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUE SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Floirac
Nom, Prénom(s)
OUARY STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
BILDSTEIN VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
AUBERT JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49777001600028
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
80 B RUE PAUL CAMELLE
33100 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49777001600010
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en santé et sciences de la vie
Adresse
183 AV 183-189 avenue de Choisy
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/10/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 27/04/2020 Dénomination de l'associé unique : IQVIA Opérations France SAS (347 939 415 RCS Nanterre) Journal d'annonces légales : Les Échos Judiciaires Girondins en date du 01/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/03/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE BORDEAUX SOUS LE NUMERO 2017 B 01231
Numéro d'observation
22587
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).