Entreprise : OIKIA - SIREN 497 767 046
Identité
(Entreprise radiée le 18/06/2020)
Dénomination
OIKIA
SIREN (siège)
497 767 046
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2007
Date de fin de la personne morale
02/05/2106
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
13 BD DE TROYES 21240 TALANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Hauteville-les-Dijon
Nom, Prénom(s)
KERGER MICHEL , FRANCOIS , JACKY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
MONTCEAU PATRIMOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
SRILA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Hauteville-les-Dijon
Dénomination
EURL GAIN INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fontaine-les-Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/04/2007
Siret
49776704600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE GESTION ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS EVENTUELLEMENT ET EXEPTIONNELLEMENT ALIENATION DE CEUX DE CES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE
Adresse
46 RUE 46 RUE CHAUDRONNERIE
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/2018
Siret
49776704600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 BD DE TROYES
21240 , TALANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6837
Date d'ajout
18/06/2020
Description
Radiation du RCS le 18/06/2020 avec effet au 28/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16197
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/12/2019 Liquidateur : LEVY Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : 13 boulevard de Troyes 21240 Talant Journal d'annonces légales : terres de bourgogne en date du 13/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).