Entreprise : FOLIPAR - SIREN 497 764 381
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2018)
Dénomination
FOLIPAR
SIREN (siège)
497 764 381
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2007
Date de fin de la personne morale
03/05/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
112768 EUR
Adresse du siège
BASE DE GARANCIERES-EN-BEUCE 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT DIEPE CD 05 AUNEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GREGOIRE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Osny
Dénomination
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 15
Dénomination
CABINET A B BOULANGER & P M DAVID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/2016
Siret
49776438100024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquérir detenir gérer toutes participations dans le secteur de la distribution de gérer acheter vendre tout portefeuille d'actions acquisition de participations dans une dès filiales et à ce titre définir et veiller à l'application d'une politique de gestion de développement d'investissement et participer activement à la conduite et à l'application desdites politiques.
Adresse
Base de Garancières En Beuce
28700 , Auneau-Bleury-Saint-Symphorien - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lieudit Dièpe CD 05 Auneau
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/04/2007
Siret
49776438100016
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Activité principale
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Adresse
32 RUE PASTEUR
77460 , SOUPPES-SUR-LOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1202
Date d'ajout
22/02/2017
Description
Report d'une inscription modificative après transfert du siège social : Mention n° 1 du 28/10/2011 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/10/2011
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).