Entreprise : IMMOBILIERE VAL D'EUROPE - SIREN 497 693 028
Identité
Dénomination
IMMOBILIERE VAL D'EUROPE
SIREN (siège)
497 693 028
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2007
Date de fin de la personne morale
23/04/2106
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société d'attribution à responsabilité limitée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
3 RUE THIBAUD DE CHAMPAGNE 77700 CHESSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRY MARIE , ANTOINETTE , JEANNE , EMILIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Chessy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49769302800019
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transactions immobilières marchand de biens
Adresse
3 RUE 3 avenue Thibaud de Champagne
77700 , Chessy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
49769302800027
Enseigne
AGENCE DE LA GARE
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
16 RUE DU MARECHAL FOCH
77400 , THORIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/07/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
12/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 11/06/2018 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018J245 désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 14/05/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J245 date de cessation des paiements le 14/03/2018, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Louis NART, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 14/11/2018, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/03/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).