Entreprise : SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHALOPIN - SIREN 497 683 565
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHALOPIN
SIREN (siège)
497 683 565
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2007
Date de fin de la personne morale
25/04/2106
Forme juridique
Autre société civile
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
LA CHOUANIERE 49160 LONGUE-JUMELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHALOPIN MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Longué-Jumelles
Nom, Prénom(s)
GAULTIER MARCELLE
Nom d'usage
CHALOPIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
LONGUE JUMELLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49768356500012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités réputées agricoles
Adresse
LA CHOUANIERE
49160 , LONGUE-JUMELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5665
Date d'ajout
16/03/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/11/2022, siège de la liquidation : la Chouaniere 49160 Longué-Jumelles, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole paru le 11/11/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1804
Date d'ajout
21/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2008 : Partant : CHALOPIN Michel, GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : CHALOPIN Marcelle, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE devient GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).