Entreprise : OJY - SIREN 497 671 412
Identité
(Entreprise radiée le 22/10/2021)
Dénomination
OJY
SIREN (siège)
497 671 412
Date d'immatriculation au RNE
25/04/2007
Date de fin de la personne morale
24/04/2106
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
38 RUE SAINTE MARGUERITE 22520 BINIC-ETABLES-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BINIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER JEAN-YVES , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Nom, Prénom(s)
HAMONO MARIE-FRANCE , FELICITE
Nom d'usage
OLLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
FREJUS
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER ERWAN , FRANCOIS , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
RENNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/2007
Siret
49767141200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toutes participations dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles, a quelque endroit qu'ils se trouvent et généralement toute opération pouvant être utile à la réalisation de l'objet social, pourvu qu'elle ne modifié pas le caractère civil de la société.
Adresse
38 RUE 38 rue Sainte-Marguerite
22520 , Binic-Etables-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Binic
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16247
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2430
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/02/2016 Liquidateur : OLLIVIER Jean-Yves Marie Le siège de la liquidation est fixé à : 38 rue Sainte-Marguerite - Binic 22520 Binic-Etables-sur-Mer Journal d'annonces légales : LE PENTHIEVRE en date du 31/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).