Entreprise : KLUBS - SIREN 497 660 779
Identité
Dénomination
KLUBS
SIREN (siège)
497 660 779
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2007
Début d’activité
17/04/2007
Date de fin de la personne morale
23/04/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Création et animation de sites Internet, d'évènements, de tous programmes écrits ou audiovisuels, radophoniques, cinématographiques, vidéographiques, télévisuels, sur tous supports, éditions de tous documents imprimés
Code APE
6391Z - Activités des agences de presse
Capital social
179997 EUR
Adresse du siège
11 RUE SAINT DIDIER 95810 EPIAIS-RHUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLL PHILIPPE , JEAN-BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Épiais-Rhus
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/04/2007
Siret
49766077900016
Code APE
6391Z - Activités des agences de presse
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Création et animation de sites Internet, d'évènements, de tous programmes écrits ou audiovisuels, radophoniques, cinématographiques, vidéographiques, télévisuels, sur tous supports, éditions de tous documents imprimés
Autres Activités
Création et animation de sites Internet, d'évènements, de tous programmes écrits ou audiovisuels, radophoniques, cinématographiques, vidéographiques, télévisuels, sur tous supports, éditions de tous documents imprimés
Adresse
11 RUE SAINT DIDIER
95810 , EPIAIS-RHUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
38420
Date d'ajout
09/09/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 09/09/2024, la liquidation judiciaire sous le numéro 2024J00732, date de cessation des paiements le 05/07/2024, désigne liquidateur Selarl Mmj prise en la personne de Me Aymeric Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67525
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13/07/2018 modifiant le plan de sauvegarde , nom du Commissaire à l'exécution du plan : SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex
Numéro d'observation
43892
Date d'ajout
24/10/2017
Description
Radiation du R.C.S. des mentions relatives à la procédure de sauvegarde (article R.123-135 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
18545
Date d'ajout
29/07/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27 06 2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).