Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU LANDAIS - SIREN 497 623 074
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU LANDAIS
Sigle
GAEC LANDAIS
SIREN (siège)
497 623 074
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2007
Début d’activité
01/04/2007
Date de fin de la personne morale
23/04/2057
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Culture et élevages associés
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
300000 EUR
Adresse du siège
LA PATRIE 53640 MONTREUIL-POULAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANDAIS JEREMY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Montreuil-Poulay
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL SIMONE
Nom d'usage
LANDAIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Montreuil-Poulay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49762307400018
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture et élevages associés
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA PATRIE
53640 , MONTREUIL-POULAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4357
Date d'ajout
27/06/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2018 : Modifié : LANDAIS Simone, Gérant, demeurant Sivaine 53640 Montreuil-Poulay
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4068
Date d'ajout
21/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/01/2012 : Partant : LANDAIS Anthony, Co-Gérant (décès le 07/01/2012) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/07/2012 : Modifié : LANDAIS Jeremy, Co-Gérant, demeurant la Patrie 53640 Montreuil-Poulay
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).