Entreprise : EQUIDEM - SIREN 497 601 625
Identité
Dénomination
EQUIDEM
SIREN (siège)
497 601 625
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2007
Début d’activité
12/04/2007
Date de fin de la personne morale
17/04/2106
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
holding et prestations de services
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
4 RUE JEAN JAURES 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
RSM Ouest
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orvault Cedex
Établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2017
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
12/04/2007
Siret
49760162500021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
holding et prestations de services
Adresse
35 BD DE LA LIBERTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
49760162500039
Adresse
4 RUE JEAN JAURES
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2007
Siret
49760162500013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
24 B RUE DES LAURIERS
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10275
Date d'ajout
27/03/2024
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 27/03/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2024J00172 date de cessation des paiements le 28/02/2024 et a désigné liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36247
Date d'ajout
06/12/2023
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/07/2023
Numéro d'observation
39758
Date d'ajout
23/10/2017
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de RENNES (35000) 35 Bd de la Liberté à RENNES (35000) 4 Rue Jean Jaurès, à compter du 15/09/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/12/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de CESSON SEVIGNE 24 bis rue des Lauriers exploité du 12.04.2007 au 20.11.2008 à RENNES 35 bd de la Liberté A compter du 20.11.2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/12/2008
Description
Observations concernant l'établissement situé 35 boulevard de la Liberté 35000 Rennes : Pour l'établissement principal situé à CESSON SEVIGNE 24 bis rue des Lauriers il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds création.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).