Entreprise : PLF - SIREN 497 556 233
Identité
Dénomination
PLF
SIREN (siège)
497 556 233
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2007
Début d’activité
24/03/2007
Date de fin de la personne morale
18/04/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Activité principale
Acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers , gestion et administration de tous biens immobiliers ; acquisition d'une maison à Albi et construction de garages destinés à être loués et exceptionnellment revendus en bloc ou par unités
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
52 CHE DE LA RIVIERE BASSE 81990 CAMBON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELPOUX LILIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
SALVETAT FRANCOIS , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Cambon d'Albi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/2007
Siret
49755623300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers , gestion et administration de tous biens immobiliers ; acquisition d'une maison à Albi et construction de garages destinés à être loués et exceptionnellment revendus en bloc ou par unités
Autres Activités
Acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers , gestion et administration de tous biens immobiliers ; acquisition d'une maison à Albi et construction de garages destinés à être loués et exceptionnellment revendus en bloc ou par unités
Adresse
52 CHE DE LA RIVIERE BASSE
81990 , CAMBON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5511
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Opération de fusion à compter du 10/07/2022 (avec effet rétroactif au 01/01/2022) Société(s) ayant participé à l'opération : IMMOLAV, Société à responsabilité limitée, 52 Chemin de la Rivière Basse 81990 Cambon (RCS Albi 539 122 531)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1940
Date d'ajout
15/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/11/2011 : Partant : JEAN Patrice Pascal, Associé indéfiniment responsable Partant : DELPOUX Lilian Stéphane, Associé indéfiniment responsable Nouveau : IMMOLAV (SARL), Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : SALVETAT François Roger, Gérant associé indéfiniment responsable devient Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).