Entreprise : DIGITAL TECHNOLOGIES - SIREN 497 539 346
Identité
Dénomination
DIGITAL TECHNOLOGIES
SIREN (siège)
497 539 346
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2007
Début d’activité
04/04/2007
Date de fin de la personne morale
19/04/2106
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'achat, la vente et la gestion de participations sociétaires.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
32 RUE FABERT 75007 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 AU 34
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COENEN FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
DE LA TOUR D'AUVERGNE BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/04/2007
Siret
49753934600039
Nom commercial
DIGITECH
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la vente et la gestion de participations sociétaires.
Adresse
32 RUE FABERT
75007 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 AU 34
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2007
Siret
49753934600013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
229 BD PEREIRE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2008
Siret
49753934600021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
59 AV MARCEAU
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B0896522
Date d'ajout
30/05/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 30/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
05/11/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 05/11/2013, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201303310, date de cessation des paiements le 22/10/2013, et a désigné : juge commissaire M. Michel Crepet juge commissaire suppléant M. Daniel Noël liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).