Entreprise : ARMORICAINE REALISATION MECANIQUE - SIREN 497 281 105
Identité
Dénomination
ARMORICAINE REALISATION MECANIQUE
Sigle
SARM
SIREN (siège)
497 281 105
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1972
Dissolution
- Date de dissolution : 22/05/1987
Date de fin de la personne morale
29/12/2022
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
153000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DU LIEUTENANT MOUNIER 22190 PLERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FISCHBACH PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
PLERIN
Nom, Prénom(s)
PIVERT ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TREGUEUX
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PLERIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
49728110500021
Code APE
2573B - Fabrication d'autres outillages
Activité principale
Fabrication d'autres outillages
Adresse
16 RUE DU LIEUTENANT MOUNIER
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7157
Date d'ajout
06/10/2015
Description
EN DATE DU 05/10/2015, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5586
Date d'ajout
22/07/2015
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/07/2015, Maître François TREMELOT DE LA SELARL T.C.A A ETE DESIGNE MANDATAIRE JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE Maître Paul-Marie TREMELOT DE LA SELARL TCA
Numéro d'observation
1159
Date d'ajout
18/02/2010
Description
Cessation d'activité à compter du 31/08/2009 suite à la vente du fonds de toute mécanique générale et de précision situé rue du Lieutenant Mounier Zone Artisanale 22190 Plérin à la SOCIETE NOUVELLE SARM (RCS SAINT BRIEUC 514363993)
Numéro d'observation
6017
Date d'ajout
16/09/2009
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 14/09/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE STE ARMORICAINE DE REALISATIONS MECANIQUES (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : SELARL TCA - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC. A MAINTENU Juge-commissaire : Monsieur Rémi AMICEL ET Monsieur Jean-Jacques FUAN Date d'effet : 14/09/2009
Numéro d'observation
4807
Date d'ajout
30/07/2009
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/07/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE SAS VRAC + SUR LA PROCEDURE STE ARMORICAINE DE REALISATIONS MECANIQUES (SAS) Date d'effet : 29/07/2009
Numéro d'observation
2262
Date d'ajout
02/04/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/01/2009
Numéro d'observation
588
Date d'ajout
28/01/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 26/01/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE STE ARMORICAINE DE REALISATIONS MECANIQUES (SAS), ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Monsieur Rémi AMICEL, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Monsieur Jean-Jacques FUAN, Administrateur judiciaire : Maître Sophie GAUTIER - 111, Bd de Lattre de Tassigny - 35000 RENNES, AVEC POUR MISSION DE d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion, MANDATAIRE JUDICIAIRE SELARL TCA - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A FIXE AU 01/01/2009 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 26/01/2009
Numéro d'observation
1433
Date d'ajout
30/04/2001
Description
CHANGEMENT DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE. NOUVELLE FORME: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. ANCIENNE FORME: SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION. NOMINATION DE MR PASCAL FISCHBACH EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE. FIN DES FONCTIONS DE MR GUILLOUX GUY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUITE A SA DEMISSION. FIN DES FONCTIONS DE MME GUILLOUX FRANCOISE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL SUITE A SA DEMISSION. FIN DES FONCTIONS DE MR GUILLOUX THIERRY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR SUITE A SA DEMISSION. Date d'effet : 29/03/2001
Numéro d'observation
237
Date d'ajout
17/01/2001
Description
CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL: NOUVELLE DATE: 31 MARS ANCIENNE DATE: 31 DECEMBRE Date d'effet : 29/12/2000
Numéro d'observation
81
Date d'ajout
08/01/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 102 000 EUROS A 153 000 EUROS. Date d'effet : 10/11/2000
Numéro d'observation
486
Date d'ajout
15/02/2000
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 300 000 FRS A 314 859,33 FRS PUIS CONVERTI EN EUROS SOIT 48 000 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 48 000 EUROS A 102 000 EUROS. Date d'effet : 03/12/1999
Numéro d'observation
536
Date d'ajout
15/03/1988
Description
TRANSFERT SIEGE ET ETS PRINCIPAL DU 48, RUE DE LA FONTAINE - TREGUEUX A : PLERIN, RUE DU LIEUTENANT MOUNIER - ZA AG 22.05.87 A COMPTER DU 22/05/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/08/1980
Description
AGE DU 18/7/1980 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 20.000 A 70.000 FRS A COMPTER DU 18/07/80
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).